中行行长刘金因个人原因辞职 董事长葛海蛟代为履行行长职责
8月25日,中国银行发布公告,刘金因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。董事会批准由董事长葛海蛟先生代为履行行长职责,至聘任的新行长正式履职之日止。
公开信息显示,刘金现年57岁,具有丰富的金融从业经验。在中行任职之前,他曾历任工商银行江苏省分行行长、国家开发银行副行长、光大银行行长等职。2021年2月25日,刘金正式到任中国银行,出任党委副书记,拟任副董事长、行长。同年4月,刘金任中行行长,两个月后兼任副董事长。2021年8月起,刘金兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月,兼任中银航空租赁有限公司董事长。
(文章来源:广州日报)